Hanes ariannol THE WENTWORTH CHARITY

Rhif yr elusen: 1078792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.57k £33.57k £27.52k £281.38k £516.52k
Cyfanswm gwariant £18.31k £18.33k £36.96k £54.48k £83.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £516.52k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £73.60k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £10.18k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £7.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £50.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £10.18k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0