Hanes ariannol RHYL DISTRICT GUIDES

Rhif yr elusen: 1079090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.39k £1.11k £7.17k £6.76k £10.33k
Cyfanswm gwariant £3.47k £1.35k £7.78k £6.70k £19.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A