Hanes ariannol PENMAEN AND NICHOLASTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1081661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.43k £1.15k £3.96k £8.38k £8.62k
Cyfanswm gwariant £6.66k £1.69k £3.08k £6.19k £9.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A