PENMAEN AND NICHOLASTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide services for the benefit of the inhabitants of the villages and parishes of Penmaen and Nicholaston
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Abertawe
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Edward Ponting | Cadeirydd | 30 March 2017 |
|
|
||||
claire Cotter | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Brian Martin | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Annzella Jane Gregg | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Diane Williams | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Cody Bates | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Jacquelyn Ponting | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
DR Sophie Kett-White | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
CATHERINE PATTON | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE HILL | Ymddiriedolwr | 29 March 2014 |
|
|
||||
JERRY KINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.43k | £1.15k | £3.96k | £8.38k | £8.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.66k | £1.69k | £3.08k | £6.19k | £9.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Mehefin 2024 | 217 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 JUNE 1999
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY HEREBY DEMISED TOGETHER WITH SUCH OTHER PROPERTY AS MAY BE ACQUIRED BY THE TRUSTEES (HEREINAFTER CALLED "THE TRUST PROPERTY") SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF PENMAEN AND NICHOLASTON IN THE COUNTY OF SWANSEA WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF THE LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE PARISHES OF PENMAEN AND NICHOLASTON IN THE COUNTY OF SWANSEA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAZELCOURT
NICHOLASTON
PENMAEN
SWANSEA
SA3 2HL
- Ffôn:
- 01792371305
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window