Hanes ariannol FAMILY LINK STOCKPORT
Rhif yr elusen: 1079948
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.13k | £208.53k | £233.46k | £169.57k | £8.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.86k | £197.49k | £176.80k | £203.10k | £134.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.