Hanes ariannol YORKSHIRE DALES RAILWAY MUSEUM TRUST (HOLDINGS) LIMITED

Rhif yr elusen: 1116386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (116 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £688.38k £607.81k £1.17m £1.60m £3.09m
Cyfanswm gwariant £687.69k £552.05k £1.08m £1.55m £2.88m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £36.00k £20.95k £4.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £16.32k £36.65k £52.90k £261.77k £190.45k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £154.63k £269.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol £655.22k £410.19k £909.70k £1.18m £2.62m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.11k £4.61k £4.26k £519 £4.67k
Incwm - Arall £11.73k £156.37k £204.35k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £653.48k £533.29k £1.06m £1.37m £2.01m
Gwariant - Ar godi arian £34.21k £18.76k £17.19k £182.82k £291.93k
Gwariant - Llywodraethu £223.92k £247.89k £353.07k £34.00k £52.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £578.35k