YMCA DOWNSLINK GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Primary objectives include the provision of accomodation, support, advice and therapeutic services, education and training, apprenticeships, leisure and recreational activities, particularly for young people and those who are disadvantaged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£18,455,371
Roddion a chymynroddion | £556.78k | |
Weithgareddau elusennol | £17.79m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £29.49k | |
Buddsoddiadau | £79.13k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£15,142,605
Codi arian | £103.31k | |
Weithgareddau elusennol | £15.04m | |
Arall | £0 |
-£231 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,927,534 o 21 gontract(au) llywodraeth a £831,489 o 14 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £103.31k | |
Gwariant elusennol | £15.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.31m |
Pobl

369 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1102575 MID SUSSEX YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
- 19 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1073778 HORSHAM YMCA
- 30 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 295314 GUILDFORD YMCA LIMITED
- 10 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140381 EASTBOURNE AND WEALDEN YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOC...
- 28 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
- HOVE YMCA (Enw blaenorol)
- SUSSEX CENTRAL YMCA (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Mary Beckett | Cadeirydd | 16 October 2020 |
|
|
||||||||
Damian Haley | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||||
Simone Button | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||||
Margaret Christine Gairdner | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||||||
Gianluca Zucchelli | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||||||
Tim David Michaelsen | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||||||
NICHOLAS CLAUD LE QUESNE MOURANT | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||||||
Andrew Newell | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|||||||||
Caroline Stearman | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||||||
Michael Chawatama | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.11m | £16.20m | £16.25m | £16.77m | £18.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.19m | £16.28m | £16.40m | £20.16m | £15.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.75m | £3.10m | £2.95m | £5.18m | £4.93m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £595.83k | £1.08m | £1.30m | £848.34k | £831.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £255.88k | £172.79k | £151.59k | £247.47k | £556.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £85.97k | £10.54k | £33.41k | £34.41k | £29.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.76m | £16.02m | £16.07m | £16.45m | £17.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.16k | £1.13k | £328 | £40.69k | £79.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £67.35k | £15.74k | £3.24k | £31.13k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.95m | £16.13m | £16.30m | £20.00m | £15.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £235.41k | £154.87k | £97.01k | £161.08k | £103.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £190.00k | £186.31k | £265.47k | £310.81k | £296.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.36m | £21.05m | £23.54m | £20.54m | £20.40m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.54m | £4.25m | £4.87m | £5.02m | £3.69m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£561.77k | -£661.61k | -£654.60k | -£543.26k | -£226.77k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.36m | £14.73m | £18.00m | £18.65m | £18.11m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/09/1999 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/09/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 04/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/07/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24 APR 2024
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARISE FROM ITS ACCEPTANCE OF ITS FOUNDING CHRISTIAN PRINCIPLE, THE PARIS BASIS OF 1855 INCORPORATED INTO THE NATIONAL STATEMENT OF THE AIMS AND PURPOSES OF THE YMCA IN ENGLAND AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME. 2.1.1 CONSEQUENTLY THE ASSOCIATION IS PART OF THE WORLDWIDE YMCA, A CHRISTIAN MOVEMENT WHICH SEEKS TO UNITE THOSE WHO, REGARDING JESUS CHRIST AS THEIR GOD AND SAVIOUR ACCORDING TO THE HOLY SCRIPTURES, DESIRE TO BE HIS DISCIPLES IN THEIR FAITH AND IN THEIR LIFE, AND TO ASSOCIATE THEIR EFFORTS FOR THE EXTENSION OF HIS KINGDOM. ANY DIFFERENCE OF OPINION ON ANY OTHER MATTER SHALL NOT INTERFERE WITH THE HARMONIOUS RELATIONS OF THE YMCA MOVEMENT. 2.2 THE ASSOCIATION WELCOMES, SERVES AND WORKS WITH PERSONS OF ALL RELIGIOUS FAITHS AND OF NONE. 2.3 ACCORDINGLY THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE: 2.3.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, INCLUDING BY: (A) PROMOTING A CHRISTIAN ENVIRONMENT INSPIRED AND MOTIVATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST, WHERE PEOPLE OF FAITH AND PEOPLE OF NONE CAN WORK TOGETHER FOR THE TRANSFORMATION OF COMMUNITIES; AND (B) ENABLING PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, TO FLOURISH THROUGH EXPERIENCING AND RESPONDING TO THE LOVE OF GOD DEMONSTRATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST;2.3.2 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2.3.3 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR SPIRITUAL CAPACITIES; 2.3.4 TO RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES; AND 2.3.5 TO PROVIDE RESIDENTIAL ACCOMMODATION, INCLUDING SOCIAL HOUSING, FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YMCA Downslink Group
Reed HOUSE
47 Church Road
HOVE
BN3 2BE
- Ffôn:
- 01273222550
- E-bost:
- enquiries@ymcadlg.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window