Hanes ariannol DIALOG CENTRE UK

Rhif yr elusen: 1080175
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 85 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.12k £16.33k £17.54k £14.10k £38.61k
Cyfanswm gwariant £17.72k £18.52k £19.90k £20.68k £20.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A