Hanes ariannol SHEFFIELD OCCUPATIONAL HEALTH ADVISORY SERVICE

Rhif yr elusen: 1085464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.94k £159.13k £156.83k £172.42k £191.39k
Cyfanswm gwariant £156.55k £148.26k £159.19k £155.92k £190.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £138.24k £172.42k £152.29k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £147.94k £149.13k N/A N/A N/A