Ymddiriedolwyr SHEFFIELD OCCUPATIONAL HEALTH ADVISORY SERVICE

Rhif yr elusen: 1085464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ibthesam Mohsin Obaid Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Dilan Ekong Tsafack Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Haksathul Nazreen Sainudeen Marikkar Mohamed Shakeek Ymddiriedolwr 12 February 2025
Dim ar gofnod
Fahiim Osman Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Francis Creed Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Steve Hambleton Ymddiriedolwr 09 December 2021
Dim ar gofnod
ADRIAN PATRICK BOYCE BUDGEN Ymddiriedolwr
JUNE HANCOCK MESOTHELIOMA RESEARCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
IRWIN MITCHELL CHARITIES FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE MARGARET GILLER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod