ymddiriedolwyr TIR COED
Rhif yr elusen: 1115229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEILA PETRONELLA KIERSCH | Cadeirydd | 28 November 2018 |
|
|
||||
Kerrie Gemmill | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Meleri Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Sue Ann Ginley | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Anna Lyn Prytherch | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
HANNAH LYNN WILCOX BROOKE | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
GUY HAMILTON EVANS | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
ROGER THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.