ymddiriedolwyr Go Beyond Charity
Rhif yr elusen: 1080953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofi Awusi Mills-Bampoe | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Norman Martin Waller | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Sophia Dancygier | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Simon Boss | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Regina Josephine Geraldine Clement | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Barbara Peacock | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Richard William Wilson | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|||||
Andrew John Wright | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Anisha Reed | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Andrew Christopher Ryde | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.