Hanes ariannol LIVERPOOL AND MERSEYSIDE THEATRES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1081229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.76m | £6.05m | £4.51m | £4.91m | £5.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.69m | £6.51m | £4.19m | £5.47m | £6.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.41m | £2.28m | £4.15m | £2.27m | £2.28m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £86.00k | £133.00k | £147.00k | £126.00k | £125.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £796.00k | £703.00k | £69.00k | £290.00k | £541.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.88m | £5.22m | £4.30m | £4.50m | £5.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.06m | £5.95m | £4.12m | £5.27m | £6.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £628.00k | £563.00k | £69.00k | £203.00k | £437.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.00k | £27.00k | £23.00k | £0 | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.