THE WESTENDERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity runs a community centre known as The Westenders Hall. Due to the Coronavirus pandemic, this year no productions were made and as a result no income was raised, with the exception of room hire. The money outstanding from the 2020 pantomime was paid in June 2020.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Powys
Llywodraethu
- 19 Hydref 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE DAVID CHARLES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Timothy Ross Short | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Robin Thompson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Roger Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Joan Manley | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Brydie Alexandra Jones | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Paul James Ashton | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Diana Gail Altmeyer | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Kristina Fiona Barker | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
STEPHEN GLENN BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
DAVID PAUL BOWEN | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
Paul Dean Cole | Ymddiriedolwr | 28 May 2010 |
|
|
||||
JULIE HELEN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MARGARET JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHELLE DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.84k | £21.78k | £2.75k | £37.85k | £60.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.32k | £7.11k | £7.54k | £31.39k | £46.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.00k | N/A | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 JULY 1998 AS AMENDED 19 SEPTEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BRECON AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT') WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. B) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME, WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
BRECON AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Camden Crescent
BRECON
Powys
LD3 7BY
- Ffôn:
- 01874623507
- E-bost:
- p.ashton305@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window