RELATE RICHMOND, KINGSTON AND HOUNSLOW

Rhif yr elusen: 1080563
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We offer a confidential relationship counselling service for couples and individuals including psychosexual therapy, family counselling and young people's counselling

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2021

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hammersmith And Fulham
  • Hounslow
  • Kensington And Chelsea
  • Kingston Upon Thames
  • Richmond Upon Thames
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mai 2000: Cofrestrwyd
  • 03 Mai 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021
Cyfanswm Incwm Gros £536.93k £652.46k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £528.67k £754.23k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.50k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £741 £145.56k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £9.84k £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £526.02k £506.77k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £329 £140 N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £527.17k £752.93k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £1.50k £1.30k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £3.05k £5.38k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 18 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2019 30 Medi 2020 153 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2018 27 Mawrth 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2018 27 Mawrth 2019 Ar amser