Hanes ariannol WELSH AIR AMBULANCE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1083645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.27m | £14.52m | £13.16m | £15.40m | £15.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.37m | £11.05m | £11.84m | £13.49m | £14.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £315.00k | N/A | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.99m | £7.23m | £6.22m | £6.78m | £5.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.23m | £7.21m | £6.83m | £8.49m | £9.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.00k | £70.00k | £94.00k | £119.00k | £272.90k | |
|
Incwm - Arall | £2.00k | £3.00k | £16.00k | £13.00k | £8.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.30m | £3.92m | £3.70m | £4.48m | £3.06m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.69m | £6.45m | £7.42m | £8.44m | £8.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.68m | £4.59m | £4.43m | £5.05m | £6.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.00k | £147.00k | £86.00k | £74.00k | £45.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £10.00k | £19.00k | £26.00k | £24.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.