ymddiriedolwyr WELSH AIR AMBULANCE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1083645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GILBERT OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stephen Ley | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Louise Rachael Church | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Amanda Lee Burdge | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Richard Locke | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Owain Spencer Davies | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
James Wagstaffe | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Stephen John Curtis | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
DAFYDD JONES-MORRIS | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
Dr KYLE JACQUES | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
||||
DES KITTO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.