Hanes ariannol THE MATRIX TRUST
Rhif yr elusen: 1081852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.46k | £242.43k | £334.18k | £429.82k | £499.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.65k | £151.86k | £252.13k | £398.72k | £522.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £8.24k | £1.43k | £576 | £15.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.