ymddiriedolwyr OLD POST REGENERATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1090255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mansfield | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Christine Gillespie | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
David Wain | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Kevin John Richards | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
William Arthur Parker | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
Gillian Anne MANSFIELD | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
Michael John CHILVER | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
MALCOLM ALEXANDER WRIGHT ACMA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEAN ANDREW BAMBRICK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Irene Glenys Williams | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.