Hanes ariannol INTERNATIONAL AID TRUST
Rhif yr elusen: 1086597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £995.37k | £837.52k | £802.62k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £990.17k | £751.47k | £613.39k | £975.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £326.18k | £185.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £247.30k | £208.91k | £500.74k | £398.16k | £536.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £847.69k | £786.41k | £336.67k | £404.44k | £606.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41 | £47 | £106 | £22 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £17 | £500 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £352.19k | £333.64k | £237.99k | £194.78k | £310.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £742.81k | £656.54k | £513.48k | £418.61k | £665.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £3.45k | £3.75k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £88.51k | £104.05k | £64.78k | £101.43k | £190.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.