Hanes ariannol AGE UK CROYDON
Rhif yr elusen: 1081013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88m | £1.82m | £1.75m | £1.93m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £1.83m | £1.74m | £1.74m | £2.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £548.07k | £533.01k | £523.41k | £1.46m | £1.72m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £40.00k | £52.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £70.15k | £149.70k | £21.61k | £113.54k | £110.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £201.52k | £163.81k | £44.51k | £5.43k | £6.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £1.51m | £1.68m | £1.81m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £69 | £0 | £7 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £63.60k | £62.31k | £2.20k | £13.00k | £17.52k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £1.83m | £1.73m | £1.74m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.18k | £216 | £7.42k | £0 | £32.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £79.84k | £28.17k | £44.97k | £7.77k | £9.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £44.97k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.