ymddiriedolwyr AGE UK CROYDON
Rhif yr elusen: 1081013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofi Kyei | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||||
Christopher John Briggs | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||
Imran Mannan | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||
Dee Davison | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||
Opama Khan | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||
Samantha Elizabeth May-Ling Nicklin | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||||
Oumaduth Sauba | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|||||||
BRENDA SCANLAN | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.