Hanes ariannol ST GEORGE'S THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1081752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £269.14k | £277.54k | £234.36k | £183.33k | £242.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.14k | £257.62k | £98.60k | £213.25k | £272.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £45.00k | £25.00k | £17.18k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £111.09k | £36.50k | £185.90k | £97.80k | £29.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.