Ymddiriedolwyr TESTON LAND CONSERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 1082554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER RONALD COULLING Cadeirydd
TESTON VILLAGE GREEN, A PUBLIC PLAYGROUND
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF TESTON CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Benjamin Merchant Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
Robert Ayling Ymddiriedolwr 30 January 2024
TESTON VILLAGE GREEN, A PUBLIC PLAYGROUND
Derbyniwyd: Ar amser
TESTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Tina Yuen Burgon Ymddiriedolwr 24 January 2017
Dim ar gofnod
NINA MAY WHEAT Ymddiriedolwr 11 August 2013
FRIENDS OF TESTON CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
TESTON VILLAGE GREEN, A PUBLIC PLAYGROUND
Derbyniwyd: Ar amser
TESTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
CHRIS DOUGLASS Ymddiriedolwr 21 May 2012
Dim ar gofnod
JOHN ROBIN OWENS Ymddiriedolwr 14 December 2011
TESTON VILLAGE GREEN, A PUBLIC PLAYGROUND
Derbyniwyd: Ar amser
ROGER WILLIAM LEVETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ALAN PERKINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod