Hanes ariannol ECCLESIASTICAL AND THEOLOGICAL SEMINARY OF THE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1082067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (147 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.04k | £63.92k | £71.00k | £61.57k | £75.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.43k | £39.54k | £32.05k | £39.91k | £45.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.