Hanes ariannol KINGS CROSS - BRUNSWICK NEIGHBOURHOOD ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1083901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £547.04k £791.37k £376.92k £479.15k £660.09k
Cyfanswm gwariant £565.87k £520.51k £535.53k £467.86k £634.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £113.36k £190.19k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £120.52k £225.92k £21.94k N/A £135.50k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.00k £0 N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £545.53k £748.08k N/A N/A £651.14k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Arall £516 £43.29k N/A N/A £8.95k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £565.87k £520.51k N/A N/A £615.78k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £20.34k £19.94k N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A £18.83k