Hanes ariannol AFRICAN CARIBBEAN COMMUNITY INITIATIVE (A.C.C.I.)

Rhif yr elusen: 1081996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £925.91k £1.21m £1.42m £1.25m £1.48m
Cyfanswm gwariant £885.55k £1.07m £1.18m £1.29m £1.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £770.38k £945.39k £1.13m £991.73k £1.14m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.72k £5.07k £40.75k £32.37k £28.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £5.56k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £918.22k £1.21m £1.38m £1.22m £1.44m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £415 £62 £19 £1.68k £4.86k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £1.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £885.55k £1.07m £1.18m £1.29m £1.49m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £9.93k £10.29k £11.02k £11.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0