Hanes ariannol BASINGSTOKE MENCAP SERVICES

Rhif yr elusen: 1085576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £171.54k £178.84k £175.83k £216.96k £199.32k
Cyfanswm gwariant £177.84k £137.53k £197.79k £195.85k £233.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.72k £77.32k £13.53k £10.23k £26.71k