BASINGSTOKE MENCAP SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Basingstoke Mencap works for the relief of people with learning disabilities in particular by the provision of help and support for them and their families, dependents and carers. The society also provides or assists in the provision of facilities for recreation or other leisure time occupation for people who have a learning disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £26,706 o 8 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- BASINGSTOKE MENCAP (Enw gwaith)
- BASINGSTOKE AND DISTRICT SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS (Enw blaenorol)
- BASINGSTOKE MENCAP SERVICES (Enw blaenorol)
- BASINGSTOKE MENCAP SUPPORT WORKER SCHEME (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheryl Claire Edwards | Cadeirydd | 06 July 2022 |
|
|
||||
JACQUELINE MAIREAD COLUMBUS HEAD TUSTAIN | Ymddiriedolwr | 21 February 2025 |
|
|
||||
Diogo Goncalo Epifanio Clemente Cardoso Da Silva | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Stephen Hallowes Bushell | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Polly Ann Buckland | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
STEPHEN PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171.54k | £178.84k | £175.83k | £216.96k | £199.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.84k | £137.53k | £197.79k | £195.85k | £233.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.72k | £77.32k | £13.53k | £10.23k | £26.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/12/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/09/2013
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES AND THEIR CARERS IN THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT AND IN THE SURROUNDING AREAS OF THE BOROUGH OF BASINGSTOKE AND DEANE (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS. B) TO PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES AND TO THAT END TO BRING TOGETHER REPRESENTATIVES OF THE STATUTORY AUTHORITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS ENGAGED THE FURTHERANCE OF THE ABOVE PURPOSES WITHIN THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT AND BOROUGH OF BASINGSTOKE AND DEANE. PROVIDED THAT, IN CARING OUT THESE CHARITABLE PURPOSES, THE CHARITY WILL SEEK TO CHALLENGE ALL FORMS OF OPPRESSION AND INEQUALITY AND GIVE PRIORITY TO WORKING WITH PEOPLE WHOSE FULL PARTICIPATION IN SOCIETY IS LIMITED BY ECONOMIC AND SOCIAL DISADVANTAGE. C) TO BE SO CONSTITUTED AND ADMINISTERED THAT IT IS AT NO TIME (FOR THE PURPOSES OF THE LOCAL GOVERNMENT AND HOUSING ACT 1989) UNDER THE CONTROL OR SUBJECT TO THE INFLUENCE OF A LOCAL AUTHORITY.
Maes buddion
IN THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT AND IN THE SURROUNDING AREAS OF THE BOROUGH OF BASINGSTOKE .AND DEANE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Basingstoke Mencap Services
The Orchard
White Hart Lane
Basingstoke
Hants
RG21 4AF
- Ffôn:
- 01256423886
- E-bost:
- office@basingstokemencap.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window