Ymddiriedolwyr THE FOOD ETHICS COUNCIL

Rhif yr elusen: 1101885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ralph Early Cadeirydd 10 October 2018
PRAISE BEE
Derbyniwyd: Ar amser
Elta Smith Ymddiriedolwr 17 January 2024
Dim ar gofnod
Albert Tucker Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Julian Baggini Ymddiriedolwr 14 October 2021
BRITISH PHILOSOPHICAL ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Chloe Donovan Ymddiriedolwr 21 April 2020
Dim ar gofnod
Dr Nigel Dower Ymddiriedolwr 08 October 2019
Dim ar gofnod
PATRICIA WHALEY Ymddiriedolwr 23 January 2017
Dim ar gofnod