Hanes ariannol THE MAGDI YACOUB INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1082750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.18m £1.11m £2.24m £889.83k £1.11m
Cyfanswm gwariant £1.37m £1.23m £1.43m £1.58m £1.56m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £119.71k £55.87k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.18m £1.10m £2.23m £884.67k £1.10m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.58k £376 £109 £5.15k £13.69k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £747.27k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.22m £1.07m £1.25m £1.29m £1.25m
Gwariant - Ar godi arian £147.50k £162.41k £180.92k £286.84k £313.75k
Gwariant - Llywodraethu £80.70k £89.83k £98.28k £152.50k £168.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0