Hanes ariannol LOUGHBOROUGH SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1081765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.39m | £30.69m | £31.84m | £34.10m | £36.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.06m | £31.46m | £32.81m | £33.47m | £36.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £645.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.08m | £219.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £631.00k | £86.00k | £111.00k | £377.00k | £392.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £726.00k | £428.00k | £523.00k | £528.00k | £489.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.87m | £30.05m | £31.02m | £32.79m | £34.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £163.00k | £123.00k | £138.00k | £218.00k | £442.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £45.00k | £186.00k | £242.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.59m | £31.15m | £32.28m | £32.78m | £35.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £466.00k | £312.00k | £530.00k | £696.00k | £798.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £292.00k | £302.00k | £291.00k | £317.00k | £396.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.