ymddiriedolwyr LOUGHBOROUGH SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1081765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Harrison | Cadeirydd | 27 November 2014 |
|
|
||||
Katharine Basey | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Simon Leese | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Sarah Gowers-Cromie | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Bowden | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Jason Cimurs | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Ann Clark | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Simon Morris | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
GRAHAM HOWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Najmus-Sehar ASLAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr JAMES ESSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Anna Murphy | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Sister Celine Leydon | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
ROWENA JANE ELIZABETH LIMB | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.