ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF SAIL TRAINING ORGANISATIONS
Rhif yr elusen: 1083059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Todd | Cadeirydd | 12 October 2018 |
|
|
||||
John Brian Hansen Johnson | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Raymond John Cockrem | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
David George Snelson | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Neil Victor Northmore | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Hilary Ruth Maywood | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
CRAIG BERNARD BURTON | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
Amanda Butcher | Ymddiriedolwr | 11 June 2009 |
|
|||||
TIMOTHY JOHN JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.