ymddiriedolwyr POTTERS BAR SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1082621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy McKenna | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Michelle Mandeville | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Peter Kay | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Lorraine Randles | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
Nicola Adams | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|
||||
TRACEY AUSTIN | Ymddiriedolwr | 15 July 2011 |
|
|
||||
CAROL ANN PATRICIA HERRING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.