Hanes ariannol LONDON SCHOOL OF OSTEOPATHY

Rhif yr elusen: 1085391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.01m £1.11m £1.21m £1.35m £1.33m
Cyfanswm gwariant £988.95k £1.03m £1.11m £1.11m £1.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £85.46k £14.39k £469 £860.72k £809.41k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £25.87k £22.91k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £997.75k £1.10m £1.21m £1.31m £1.28m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £348 £20 £1.07k £11.77k £24.81k
Incwm - Arall £15.80k £14.39k £469 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £25.87k £22.91k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £988.95k £1.03m £1.11m £1.11m £1.11m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.65k £5.50k £4.89k £5.88k £5.90k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0