Hanes ariannol MOUNTAIN HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1083219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £104.61k £49.91k £65.53k £37.45k £35.51k
Cyfanswm gwariant £99.76k £70.62k £51.16k £37.20k £61.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A