ymddiriedolwyr EIRIANFA ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1086687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN RICHARD WILLIAMS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Cllr Pauline Edwards | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||
Geoffrey Graham | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|||||
Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|||||
Patricia Morris | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|||||
Councillor ROY TICKLE Cllr | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|||||
Mike Cottle | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
DR TIM WEBB | Ymddiriedolwr | 13 October 2011 |
|
|
||||
JOHN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 30 January 2000 |
|
|||||
MARY DENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.