Hanes ariannol KOLEL BYS SHLOME ARYE TRUST
Rhif yr elusen: 1091867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £995.43k | £548.41k | £450.73k | £812.64k | £823.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.54k | £475.32k | £428.43k | £446.51k | £795.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £995.33k | £548.30k | N/A | £812.09k | £822.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £103 | £107 | N/A | £544 | £803 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £474.91k | £473.71k | N/A | £373.83k | £784.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.72k | £0 | N/A | £0 | £9.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £109.56k | £2.20k | N/A | £359.34k | £784.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.72k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £33.91k | £1.61k | N/A | £72.68k | £1.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.