S.H.E. UK (SUPPORTING, HEALING, EDUCATING)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer a range of services for survivors of childhood sexual abuse, exploitation and rape, including support groups, drop-ins, facilitated creative therapy, 1-to-1 therapy & crisis therapy, digital support, personal development courses, & mentoring with 1-1 support. Drop in services are provided in Mansfield, with therapy delivered countywide.We also deliver specialised training and conferences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £27,461 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 22 Mai 2001: Cofrestrwyd
- S.H.E. (Enw gwaith)
- SHE (SURVIVORS HELPING EACH OTHER) (Enw blaenorol)
- SHE (SURVIVORS HELPING EACH OTHER) (Enw blaenorol)
- SHE UK (SUPPORTING, HEALING, EDUCATING) (Enw blaenorol)
- SURVIVORS HELPING EACH OTHER (S.H.E.) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reena Pastakia | Cadeirydd | 15 August 2024 |
|
|||||
Corinna Del Debbio | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Radmila Evanics | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Deborah Louise Porter | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
JENNIFER LEWIS | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.19k | £249.87k | £162.11k | £198.25k | £215.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.03k | £190.77k | £152.81k | £159.28k | £186.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.44k | £140.82k | £20.00k | £21.63k | £27.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/05/2000 AS AMENDED ON 24/11/2000 AS AMENDED ON 15/10/2003 AS AMENDED ON 24/10/2013 AS AMENDED ON 19/12/2013 AS AMENDED ON 06/02/2014 as amended on 30 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE DISTRESS OF CHILD VICTIMS AND ADULTS SURVIVORS OF INCEST OR CHILDHOOD SEXUAL ABUSE, INCLUDING RAPE, THROUGH A RANGE OF SERVICES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO A VARIETY OF THERAPEUTIC INTERVENTIONS, DROP-INS, ADULT LEARNING COURSES AND MENTORING SUPPORT. TO RELIEVE THE DISTRESS OF THE FAMILIES OF CHILD VICTIMS AND ADULT SURVIVORS OF INCEST OR CHILDHOOD ABUSE, INCLUDING RAPE, THROUGH A RANGE OF SERVICES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO A VARIETY OF THERAPEUTIC INTERVENTIONS, SUPPORT SESSIONS AND BEFRIENDING SUPPORT. TO ADVANCE THE EDUCATION AND AWARENESS OF THE LONG-TERM PERSONAL AND SOCIAL IMPLICATIONS AND EFFECT OF INCEST AND CHILDHOOD SEXUAL ABUSE, THROUGH TRAINING AND CONFERENCE DELIVERY FOR HEALTH, SOCIAL CARE, WELLBEING AND EDUCATION PROVIDERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Byron Street
MANSFIELD
NG18 5NX
- Ffôn:
- 01623 622 916
- E-bost:
- info@she-uk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window