Ymddiriedolwyr S.H.E. UK (SUPPORTING, HEALING, EDUCATING)

Rhif yr elusen: 1086697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Reena Pastakia Cadeirydd 15 August 2024
WIMBLEDON WINDMILL MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Corinna Del Debbio Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Radmila Evanics Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Deborah Louise Porter Ymddiriedolwr 28 February 2023
Dim ar gofnod
JENNIFER LEWIS Ymddiriedolwr 24 July 2012
Dim ar gofnod
JACQUELINE ANNE LEWIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod