Hanes ariannol JESUS HOUSE FOR ALL NATIONS
Rhif yr elusen: 1088614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.61m | £4.95m | £4.41m | £4.89m | £4.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.02m | £5.07m | £4.07m | £4.03m | £4.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £85.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.36m | £4.74m | £4.04m | £4.61m | £3.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £126.92k | £107.96k | £19.15k | £891 | £250 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £123.27k | £109.62k | £241.86k | £217.69k | £497.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £481 | £315 | £11 | £14 | £65 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £114.51k | £60.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.86m | £4.92m | £4.04m | £3.95m | £4.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £164.47k | £147.79k | £35.11k | £28.51k | £33.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.59k | £12.59k | £11.70k | £11.88k | £13.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £428.25k | £404.54k | £375.77k | £416.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £50.29k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.