Hanes ariannol SOMERSET PARTNERSHIP ARTS EDUCATION AGENCY

Rhif yr elusen: 1083241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £86.86k £79.61k £118.69k £91.53k £94.62k
Cyfanswm gwariant £76.36k £76.80k £88.12k £115.23k £94.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.19k £8.13k £15.68k £18.04k £20.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £53.27k £65.34k £72.51k £47.85k N/A