Hanes ariannol KASHMIRI AND AFRICAN DEAF CHILDREN'S' TRUST
Rhif yr elusen: 1086367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (61 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.85k | £87.09k | £75.66k | £75.97k | £58.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.26k | £99.63k | £51.35k | £56.04k | £47.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.