Hanes ariannol ST CLEMENT DANES SCHOOL ANCHOR FUND

Rhif yr elusen: 1084865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.89k £44.09k £64.29k £49.95k £46.99k
Cyfanswm gwariant £107.32k £54.01k £30.81k £22.78k £32.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A