Hanes ariannol NORTH WEALD AIRFIELD MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 1084618
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £100 £100 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £78 £75 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0