Ymddiriedolwyr SHIRLEY 'E' TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1083359

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Cavey | Cadeirydd | 14 March 2019 |
|
|
||||
SUE NEWMAN | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|||||
PATRICIA HOLLAND | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
SUSAN STOYEL | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Barbara Alcaraz | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
PAMELA LEES | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
JOAN BURFORD | Ymddiriedolwr | 08 July 2012 |
|
|
||||
PAMELA WEATHERUP | Ymddiriedolwr | 08 July 2012 |
|
|
||||
ANNE PARDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE HUNSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.