Hanes ariannol BRAKE
Rhif yr elusen: 1093244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.56m | £1.83m | £1.75m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.78m | £1.50m | £1.44m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £193.80k | £307.02k | £844.47k | £797.69k | £607.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £652.90k | £596.95k | £376.06k | £451.47k | £435.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.43k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £759.71k | £953.37k | £1.39m | £1.29m | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.15k | £6.82k | £8.63k | £1.60k | £2.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £58.10k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.34m | £1.21m | £1.07m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £393.78k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.43k | £0 | £0 | £0 | £13.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £441.43k | £298.26k | £376.63k | £423.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.