Hanes ariannol COCKERMOUTH U3A

Rhif yr elusen: 1084073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.13k £4.90k £23.83k £24.89k £27.47k
Cyfanswm gwariant £23.25k £6.38k £19.91k £24.53k £25.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k N/A N/A N/A N/A