ymddiriedolwyr Friends of the WAGGGS World Centres
Rhif yr elusen: 1089607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Burrows | Cadeirydd | 23 November 2019 |
|
|
||||
Marion Cotterill | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
Caroline Margaret Poulton | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
Jennifer Egan | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|
||||
Christine Milburn | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|||||
Avril Dossetter | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
||||
Kim Michelle Clegg | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH MUNCEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.